周育先
中國建材集團有限公司黨委書記、董事長
浙江諸暨人,1963年4月出生,中共黨員,碩士,教授級高級工程師,享受國務(wù)院政府特殊津貼
1998年2月 - 2000年10月,擔(dān)任中非人工晶體研究院院長
2000年10月 - 2003年11月,擔(dān)任中國金屬礦工業(yè)(集團)總公司副總經(jīng)理
2002年2月 - 2007年7月,擔(dān)任中國非金屬材料總公司董事
2003年11月 - 2007年1月,擔(dān)任中國材料工業(yè)科工集團公司副總經(jīng)理
2007年1月 - 2009年5月 ,擔(dān)任中國中材集團公司副總經(jīng)理
2007年3月 - 2009年3月,擔(dān)任中國中材股份有限公司非執(zhí)行董事
2009年3月 - 2010年12月,中國中材股份有限公司執(zhí)行董事、總裁
2009年5月 - 2010年12月,擔(dān)任中國中材集團有限公司黨委常委
2010年12月 - 2014年7月,擔(dān)任中國國新控股有限責(zé)任公司副總經(jīng)理
2014年7月 - 2017年4月,任中國國新控股有限責(zé)任公司副董事長
2017年4月 - 2019年11月,任中國國新控股有限責(zé)任公司黨委副書記
2019年11月 - 至今,任中國建材集團有限公司黨委書記、董事長
2021年10月26日,任命周育先同志為中國建材股份有限公司黨委委員、黨委常委、黨委書記,提名周育先為股份公司董事、董事長、法定代表人人選
2021年10月29日,中國建材股份發(fā)布公告,建議委任周育先為第五屆董事會董事長
2021年11月19日,中國建材股份舉行臨時股東大會,周育先獲選舉及委任為第五屆董事會董事長及授權(quán)代表
相關(guān)資訊
更多 >天山材料黨委傳達學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神
[2024-09-09]
周育先參加2024年中非合作論壇峰會開幕式及中非第八屆企業(yè)家大會
[2024-09-06]
周育先會見廣州工控集團黨委書記、董事長景廣軍一行
[2024-08-30]
中國建材集團成功舉辦“CNBM菁材班”夏令營
[2024-08-28]
中國建材集團順利啟動第五屆“善用資源日”開放活動!
[2024-08-27]
中國建材集團黨委召開理論學(xué)習(xí)中心組(擴大)學(xué)習(xí)會暨學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神輔導(dǎo)報告會
[2024-08-23]
中國建材集團舉辦學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神宣講報告會
[2024-08-22]
周育先會見安徽省副省長李中一行
[2024-08-15]
微光成炬,點亮星河|中國建材“善建”七彩課堂活動成功舉辦
[2024-08-12]
中國建材集團黨委書記、董事長周育先調(diào)研華東材料池州項目
[2024-08-06]