再出重拳!四川路橋董事長(zhǎng)等三名國(guó)企高管被查
四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)熊國(guó)斌涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受四川省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。......
9月4日晚,據(jù)四川省紀(jì)委監(jiān)委通報(bào),四川路橋(600039)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)熊國(guó)斌涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受四川省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
同日接受紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查的,還有蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司安全環(huán)保與應(yīng)急管理部部長(zhǎng)宋俊杰、四川沿江攀寧高速公路有限公司黨委書(shū)記董事長(zhǎng)劉文。
據(jù)天眼查,四川路橋?yàn)槭竦劳顿Y的控股子公司,持股比例約為56%;四川沿江攀寧高速公路有限公司為蜀道投資的全資子公司。根據(jù)股東穿透圖,蜀道投資集團(tuán)為四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司的全資子公司,該公司分別由四川省國(guó)資委和四川省財(cái)政廳持有90%和10%的股份,即三家公司的實(shí)際控制人均為四川省國(guó)資委。
值得注意的是,三人均有在四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)任職的經(jīng)歷。
此前,南都.灣財(cái)社曾報(bào)道,9月3日,四川路橋發(fā)布公告稱公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳良春及副總經(jīng)理張建明,在四川省涼山州金陽(yáng)縣“8.21”山洪災(zāi)害中,因涉嫌“不報(bào)、謊報(bào)安全事故罪”已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。
熊國(guó)斌簡(jiǎn)歷
熊國(guó)斌,男,漢族,1964年9月生,四川仁壽人,在職研究生學(xué)歷。1981年7月參加工作,2000年1月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
1981年7月至1997年12月,先后在交通廳公路局、四川省橋梁工程公司工作;
1997年12月至2001年9月,歷任四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司副總工程師,四川路橋建設(shè)(600263)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理;
2001年9月至2011年3月,歷任四川攀西高速公路開(kāi)發(fā)股份有限公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理、黨總支書(shū)記,交通廳108線西昌段高速公路管理處處長(zhǎng),交通廳雅西高速公路工程建設(shè)指揮部指揮長(zhǎng),四川雅西高速公路有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理、黨委書(shū)記;
2011年3月至2022年3月,歷任四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記,四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司黨委副書(shū)記、董事、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng);
2022年3月至今,任四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。
宋俊杰簡(jiǎn)歷
宋俊杰,男,漢族,1979年11月生,四川遂寧人,在職大學(xué)學(xué)歷。1997年7月參加工作,1997年5月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
1997年7月至2015年9月,在四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司大橋分公司工作;
2015年9月至2021年8月,歷任四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司建設(shè)管理部職業(yè)健康安全處處長(zhǎng),安全生產(chǎn)辦公室職業(yè)健康安全處處長(zhǎng),安全生產(chǎn)辦公室副主任,安全環(huán)保與應(yīng)急管理部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng);
2021年8月至2021年12月,任蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司安全環(huán)保與應(yīng)急管理部副部長(zhǎng)、總值班室主任;
2021年12月至2023年6月,任四川高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理;
2023年6月至今,任蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司安全環(huán)保與應(yīng)急管理部部長(zhǎng)。
劉文簡(jiǎn)歷
劉文,男,漢族,1974年12月生,四川遂寧人,在職大學(xué)學(xué)歷。1993年7月參加工作,1997年11月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
1993年7月至1999年2月,在交通廳公路局第三工程處工作;
1999年2月至2006年12月,在四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公路二分公司工作,歷任生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處副處長(zhǎng)、工程師;
2006年12月至2015年5月,任四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司公路二分公司副總經(jīng)理、工程師;
2015年5月至2017年10月,歷任四川鐵投城鄉(xiāng)投資建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理助理、黨委委員、董事、副總經(jīng)理,四川天府水城新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司董事、黨委委員、總經(jīng)理、黨委書(shū)記;
2017年10月至2020年12月,歷任四川沿江攀寧高速公路有限公司董事、黨委副書(shū)記、董事長(zhǎng);
2020年12月至今,任四川沿江攀寧高速公路有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)(其間:2021年10月至今,兼任四川沿江金寧高速公路有限公司董事長(zhǎng))。
編輯:余丹丹
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com